蒋水冰邦易投资集团有限公司董事长兼投资决策委员会主席职业信息:投资人投资领域:机械制造应用软件互联网金融互联网小贷简介相关人物1993-7 - 1998-9 广州铁路集团公司蒋水冰,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1993年7月至1998年8月,就职于广州铁路集团公司,担任工程师;1998年9月至2001年1月,在清华大学经济管理学院就读硕
蒋水冰任职12家企业2013-02-08北京市存续4 嘉远广西嘉远电动车船制造有限公司董事-30000万人民币辛辛成山任职13家企业2017-08-03广西壮族自治区注销5 邦易鑫山西邦易鑫投资管理有限公司10 2020-08-19 法定代表人蒋水冰蒋小金邦易投资集团有限公司- 变更记录企业年报9 序号年报操作1 邦易投资集团有限公司2021年度报告详情2 邦易投资
⊙^⊙ 蒋水冰先生邮箱认证认证认证微信0755-26654585 公司简介注册资金:10000万元;经济性质:有限责任公司(法人独资);经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);受托资产管理、简介:蒋水冰,副董事长,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1993年7月至1998年8月,就职于广州铁路集团公司,担任工程师;1998年9月至2001年1月,在清华大学经济管理学院就读硕士研究
˙▽˙ 蒋水冰人物简介:蒋水冰,担任广西力合邦易创业投资管理有限公司、北京九州会文化传播有限公司、深圳众志成城投资管理中心(有限合伙) 等法定代表人,担任北京力合邦易存续小微企业私募基金管理人基协提示统一社会信用代码:91450400MA5L8KLH6A 法定代表人:蒋水冰关联10家企业注册资本:1000万元人民币成立日期:2017-06-28 电话:0774-57