历任新钢公司铁合金厂厂长,第二炼铁厂厂长、党委书记,焦化厂厂长、党委书记;2011年12月-2015年12月,任新钢集团公司总经理助理;2015年12月-2016年12月,任新钢股历任新钢股份公司第一炼钢厂厂长;新钢股份公司第二炼钢厂厂长;新钢股份公司总经理助理;新钢集团副总经理等职务。现任新钢集团党委常委,党委副书记,新余钢铁股份
历任新钢公司铁合金厂厂长;第二炼铁厂厂长、党委书记,焦化厂厂长、党委书记;新钢集团公司总经理助理;任新钢股份公司副总经理兼技术中心主任、常务副总经理(主持经理层全面工历任新钢公司铁合金厂厂长;第二炼铁厂厂长、党委书记,焦化厂厂长、党委书记;新钢集团公司总经理助理;任新钢股份公司副总经理兼技术中心主任、常务副总经理(主持经理层全
1992.04--1995.11 新钢铁合金厂厂长;1995.11--1996.08 新钢副总工程师兼铁合金厂厂长;2000.06--2001.12 新钢公司董事、副总经理、总工程师、科协主席、技术开发中心主任、省质检中心主任;2008历任新钢股份公司第一炼钢厂厂长;新钢股份公司第二炼钢厂厂长;新钢股份公司总经理助理;新钢集团副总经理等职务。现任新钢集团党委常委、党委副书记,新余钢铁股份有限公司董事
ˋ^ˊ〉-# 2009 年12 月--2011 年06 月,历任新钢股份公司焦化厂厂长、党委书记;2011 年12 月--2015 年12 月,任新钢集团公司总经理助理;2015 年12 月-2016 年12 月,历任新钢股份公管财堂,男,1964年7月出生,中共党员,重庆科技学院炼铁专业毕业,在职大学学历。1997年08月-2001年12月,历任新钢公司铁合金厂副厂长、厂长;2005年02月-2009年12